Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kaj Erik Larsen | 01.08.1998 | 12.06.2003 | direktion |
Eva Koren Mouritzen | 16.03.1998 | 01.08.1998 | direktion |
Steen Knud Kjellerup Hansen | 05.03.1997 | 08.08.1997 | direktion |
Stig Bruun Jespersen | 05.01.1990 | 23.01.1998 | direktion |
Jørn Ole Døssing | 05.01.1990 | 03.07.1997 | direktion |
Jette Danekilde | 05.01.1990 | 05.03.1997 | direktion |