Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-10-22 fjernes Navne: CARL SØRENSEN SVENDBORG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Jessens Mole 11, 1. TV., 5700 Svendborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-09 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-09 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-09 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET DALGAARD STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-09 fjernes Stiftere: PIRS NR. 1 ApS, Jørgen Møller Larsen, Carl Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering af enhver art samt køb og salg af varer og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-31 tilføjes Vedtægter: 1998-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-31 fjernes Bestyrelse: Jens Bertel Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-31 fjernes Direktion: Heinz Nicolai Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-12 tilføjes Bestyrelse: Christian Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-12 fjernes Bestyrelse: Carl Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 450.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-16 fjernes Bestyrelse: Jørgen Møller Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jessens Mole 11, 1. TV., 5700 Svendborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Møller Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Direktion: Heinz Nicolai Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Navne: CARL SØRENSEN SVENDBORG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET DALGAARD STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Stiftere: PIRS NR. 1 ApS, Jørgen Møller Larsen, Carl Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)