Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringvej 22, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 fjernes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-23 fjernes Navne: HK RØR TEKNIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2007-10-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-27 fjernes Direktion: Hermann Uffe Thomsen Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringvej 22, 6500 Vojens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringvej 22, 6500 Vojens (offentliggjort 1999-10-20)
Den 2006-11-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 fjernes Revisor: Tom Rudolf Rejndrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt produktion og entreprenørvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-24 tilføjes Vedtægter: 2000-10-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-30 fjernes Bestyrelse: Knud Graversen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringvej 22, 6500 Vojens (offentliggjort 1999-10-20)
Den 1999-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Halsvej 289, 9310 Vodskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-06-10 tilføjes Bestyrelse: Knud Graversen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-04 tilføjes Revisor: Tom Rudolf Rejndrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-04 fjernes Revisor: Revisionshuset - Viborg I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-21 tilføjes Revisor: Revisionshuset - Viborg I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-21 fjernes Revisor: SH GAMMA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-23 tilføjes Navne: HK RØR TEKNIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-22 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2955 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-22 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halsvej 289, 9310 Vodskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2955 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, SH GAMMA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)