Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
John Rohde Kristensen | 03.06.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Dons Sørensen | 05.05.2015 | 03.06.2024 | direktør |
Jan Skytte Pedersen | 14.04.1998 | 05.05.2015 | direktør |
Peter Fisker Nielsen | 29.12.1989 | 14.04.1998 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Alexander Berner | 25.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jan Skytte Pedersen | 07.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Michael Raunholt Skytte | 07.04.2021 | formand |
Preben Lindbjerg Mehlsen | 15.09.1998 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Hedegård Lyhne | 15.09.1998 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Fisker Pedersen | 14.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Skytte Pedersen | 05.05.2015 | 06.04.2021 | formand |
Jan Skytte Pedersen | 14.04.1998 | 04.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Karen Kirstine Nielsen | 14.04.1998 | 07.04.2015 | formand |
Preben Lindbjerg Mehlsen | 10.10.1996 | 14.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Peter Fisker Nielsen | 29.12.1989 | 14.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Lisbet Sørensen Fisker Nielsen | 29.12.1989 | 14.04.1998 | formand |
Sten Christensen | 29.12.1989 | 08.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Erik Nielsen | 29.12.1989 | 06.07.1992 | formand |