Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Lis Yvonne Pedersen | 26.10.1989 | |
OLE HATLEBAKK HOLDING A/S (CVR 10665639) | OPLØSTEFTERFUSION | 26.10.1989 |
Ole Hatlebakk | 26.10.1989 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
OH Holding Hirtshals ApS (CVR 42851256) | NORMAL | 10.04.2022 | 90,00-99,99% | 90,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
ALOHA Invest ApS (CVR 42246573) | 20.05.2021 | 10.04.2022 | 90,00-99,99% | 90,00 % |
OLE HATLEBAKK HOLDING ApS (CVR 25585003) | 20.06.2012 | 20.05.2021 | 90,00-99,99% | 90,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
DANISH SALMON A/S (CVR 32554393) | NORMAL | 07.04.2015 | 15.04.2020 | 20,00-24,99% | 20,00-24,99% |