Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
OH FISKEEKSPORT A/S (CVR 13677840) | NORMAL | 26.10.1989 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
OLE HATLEBAKK HOLDING ApS (CVR 25585003) | OPLØST EFTER SPALTNING | 31.08.2000 | 12.11.2021 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
OH Holding Hirtshals ApS (CVR 42851256) | NORMAL | 20.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
LAH Holding Hirtshals ApS (CVR 42851248) | NORMAL | 20.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
AK Holding Hirtshals ApS (CVR 42851221) | NORMAL | 20.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
ALOHA Invest ApS (CVR 42246573) | NORMAL | 23.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
OH FISKEEKSPORT A/S (CVR 13677840) | NORMAL | 26.10.1989 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DANISH SALMON SLAGTERI ApS (CVR 36022124) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.05.2018 | 15.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
DANISH SALMON A/S (CVR 32554393) | NORMAL | 15.09.2016 | 15.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
DANISH SALMON SLAGTERI ApS (CVR 36022124) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 25.06.2014 | 14.05.2018 | formand |
DANISH SALMON A/S (CVR 32554393) | NORMAL | 31.10.2011 | 14.09.2016 | formand |
OLE HATLEBAKK HOLDING ApS (CVR 25585003) | OPLØST EFTER SPALTNING | 01.04.2011 | 12.11.2021 | bestyrelse |
BELLE MER A/S (CVR 27477607) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 26.01.2007 | 22.05.2013 | formand |
OLE HATLEBAKK HOLDING A/S (CVR 10665639) | OPLØST EFTER FUSION | 01.02.1987 | 04.10.1995 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
LAH Holding Hirtshals ApS (CVR 42851248) | NORMAL | 20.06.2023 | direktør |
AK Holding Hirtshals ApS (CVR 42851221) | NORMAL | 20.06.2023 | direktør |
OH Holding Hirtshals ApS (CVR 42851256) | NORMAL | 12.11.2021 | direktør |
ALOHA Invest ApS (CVR 42246573) | NORMAL | 23.03.2021 | direktør |
OH FISKEEKSPORT A/S (CVR 13677840) | NORMAL | 26.10.1989 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
OLE HATLEBAKK HOLDING ApS (CVR 25585003) | OPLØST EFTER SPALTNING | 31.08.2000 | 12.11.2021 | direktion |
OLE HATLEBAKK HOLDING A/S (CVR 10665639) | OPLØST EFTER FUSION | 01.02.1987 | 04.10.1995 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ole Hatlebakk | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Ole Hatlebakk (antal: 11) | 6 | 0 | 4 | 1 |
Pct. | 55 % | 0 % | 36 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ole Hatlebakk (antal: 30) | 12 | 7 | 9 | 2 |
Pct. | 40 % | 23 % | 30 % | 7 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |