Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Knud Moesgaard Sørensen | 18.01.2010 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Børge Høgh Sørensen | 30.09.2009 | 18.01.2010 | direktør |
Torben Høgh Sørensen | 01.03.1999 | 30.09.2009 | direktør |
Børge Høgh Sørensen | 25.11.1989 | 01.03.1999 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Andreas Husfeldt Knudsen | 24.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Jonassen | 09.03.2010 | formand |
Knud Moesgaard Sørensen | 18.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Thy Sørensen | 16.08.2011 | 17.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Christian Winther | 09.03.2010 | 24.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Kjærsgaard | 09.03.2010 | 16.08.2011 | bestyrelsesmedlem |
Robert Jørgen Jonassen | 18.01.2010 | 09.03.2010 | formand |
Jørgen Brixen | 30.09.2009 | 18.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Signe Haldrup Sørensen | 30.09.2009 | 18.01.2010 | formand |
Emil Poulsen | 26.09.2000 | 05.09.2006 | bestyrelsesmedlem |
Torben Høgh Sørensen | 12.10.1995 | 30.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
Leif Høgh Sørensen | 12.10.1995 | 30.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
Børge Høgh Sørensen | 25.11.1989 | 18.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jan Sørensen | 25.11.1989 | 15.10.1998 | bestyrelsesmedlem |
Peter Bach | 25.11.1989 | 29.01.1992 | bestyrelsesmedlem |