Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Kapital | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Binavne | Revision fravalgt | Direktion | Stiftere | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 123, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 123, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 123, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 123, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udleje og bortforpagte fast ejendom og dermed beslægtet formål, samt anden form for investering og finansiering, herunder køb, leje, leasing og anden kontraktsfinansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 tilføjes Navne: ALTE FINANS ApS (offentliggjort 2014-05-26)
Den 2014-03-24 fjernes Navne: ALTE FINANS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2014-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 tilføjes Vedtægter: 2014-03-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-05-26)
Den 2014-03-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-05-26)
Den 2014-03-25 fjernes Bestyrelse: Ken Nimand Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-11-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-29 fjernes Revisor: REVICOR, Godkendt REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-16 tilføjes Legale ejere: KNL HOLDING AALBORG ApS (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2012-11-06 tilføjes Reelle ejere: Ken Nimand Larsen (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-31 tilføjes Revisor: REVICOR, Godkendt REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 fjernes Revisor: 3 H REVISION, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-09 tilføjes Revisor: 3 H REVISION, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-09 fjernes Revisor: REVICOR, Godkendt REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasserisvej 123, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2009-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Thistedvej 62, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2005-04-01)
Den 2009-03-09 fjernes Bestyrelse: Gitte Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-08 tilføjes Revisor: REVICOR, Godkendt REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-08 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET N C IVERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-09 tilføjes Bestyrelse: Gitte Skov Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-12-16)
Den 2007-10-08 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Vangsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-08 fjernes Bestyrelse: Bruno Benzon (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Bestyrelse: Gitte Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 fjernes Bestyrelse: Lars Selde Olesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thistedvej 62, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2005-04-01)
Den 2005-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Borgergade 13, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-16 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-12-16)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-08-14 tilføjes Bestyrelse: Lars Selde Olesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-14 fjernes Bestyrelse: Bo Nimand Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-10 tilføjes Navne: ALTE FINANS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-09 fjernes Navne: NIMAND A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-26 tilføjes Bestyrelse: Bo Nimand Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-26 fjernes Bestyrelse: Villy Hugo Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1994-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-30 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-08 tilføjes Binavne: EKP101.120 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-08 tilføjes Navne: NIMAND A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-08-07 fjernes Navne: PBH NR. 20.674 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-08-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1990-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 fjernes Revisor: DANSK REVISION I AALBORG A/S, DANSK REVISION I AALBORG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-07 fjernes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-08 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Borgergade 13, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Bestyrelse: Villy Hugo Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1991-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-11-01 tilføjes Navne: PBH NR. 20.674 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION I AALBORG A/S, DANSK REVISION I AALBORG A/S, Kpmg C Jespersen, REVISIONSFIRMAET N C IVERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen, Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-05-26)
Den 1989-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)