Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Ejerskaber |
Den 2002-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Transformervej 10, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-09 fjernes Hovedbranche: Tæppefabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-09 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 15.08.1989 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-09 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-09 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-09 fjernes Stiftere: Steffen Windfeldt, Ragna Gudrun Hellerung, Lars Børge Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-27 fjernes Bestyrelse: Lars Børge Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-27 fjernes Direktion: Lars Christian Hahn (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Direktion: Lars Christian Hahn (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 fjernes Direktion: Peter Schmidt Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Direktion: Peter Schmidt Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-31 fjernes Direktion: Jan Elbjørn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-12 fjernes Kontaktoplysninger: scandinova@scandinova.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og handel samt investering i kapitalandele og værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-08 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 15.08.1989 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-07 fjernes Navne: WILTAX A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-09-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-08 tilføjes Vedtægter: 2000-09-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-08 fjernes Binavne: DAN-CARPET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: scandinova@scandinova.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-18 tilføjes Bestyrelse: Peter Hellerung Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-18 fjernes Bestyrelse: Steffen Windfeldt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Schmidt Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 fjernes Bestyrelse: Preben Johannes Hemmingsen Berg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-01 tilføjes Direktion: Jan Elbjørn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-31 fjernes Direktion: Knud Erik Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-23 tilføjes Bestyrelse: Preben Johannes Hemmingsen Berg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-23 fjernes Bestyrelse: Ragna Gudrun Hellerung (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-02 fjernes Revisor: BORG & GREEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-09 fjernes Direktion: Steffen Windfeldt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-03 tilføjes Navne: WILTAX A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-02 fjernes Navne: DAN-CARPET AF 15.08.1989 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-05-02 fjernes Binavne: WILTAX A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Transformervej 10, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-15 tilføjes Bestyrelse: Ragna Gudrun Hellerung (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-15 tilføjes Binavne: WILTAX A/S, DAN-CARPET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-15 tilføjes Direktion: Steffen Windfeldt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-15 tilføjes Hovedbranche: Tæppefabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-15 tilføjes Navne: DAN-CARPET AF 15.08.1989 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-08-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-15 tilføjes Revisor: BORG & GREEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-15 tilføjes Stiftere: Steffen Windfeldt, Ragna Gudrun Hellerung, Lars Børge Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DGT GRUPPEN I/S. (offentliggjort 2000-12-27)