Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Lars Børge Christiansen | 15.08.1989 | 09.10.2002 | |
Ragna Gudrun Hellerung | 15.08.1989 | 09.10.2002 | |
Steffen Windfeldt | 15.08.1989 | 09.10.2002 |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
DGT GRUPPEN I/S (CVR 25623592) | SLETTET | 01.08.2000 | 28.02.2003 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |