Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Tegningsregel | ||||
Revisor | Kapitalvaluta | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse |
Den 2018-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 500, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-01-19 fjernes Bibranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-01-19 fjernes Direktion: Peter Brandt (direktion) (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-01 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-01-19 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-01-19 fjernes Legale ejere: P. BRANDT HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-01-19 fjernes Navne: LITA-VERT ApS (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-01-19 fjernes Omlægningsperiode slut: 2015-05-31 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-01-19 fjernes Omlægningsperiode start: 2015-01-01 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-01-19 fjernes Reelle ejere: Peter Brandt (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-01-19 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-01-19 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-01-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-01-19 fjernes Stiftere: Mogens Brandt (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-01-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2017-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 500, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2017-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 500, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-10-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 500, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 500, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2016-10-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af privat ejendom samt investering i værdipapirer og andet beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2015-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 500, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranehaven 22, 1. tv., 2605 Brøndby (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-05-21 tilføjes Vedtægter: 2015-05-21 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2015-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2015-04-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2015-04-27 tilføjes Vedtægter: 2015-04-27 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-03-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2015-01-01 tilføjes Bibranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-05-31 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-01-01 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2014-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2013-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranehaven 22, 1. tv., 2605 Brøndby (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2013-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bådsmandsvej 23, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2013-12-05)
Den 2013-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er automobilhandel, arbitragehandel og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2013-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Vedtægter: 2013-05-31 (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 tilføjes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 fjernes Revisor: Torsten Rasmussen Danske Revisorer - FSR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2012-05-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2012-02-01 fjernes Direktion: Mogens Brandt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 tilføjes Direktion: Peter Brandt (direktion) (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2010-10-15 tilføjes Legale ejere: P. BRANDT HOLDING ApS (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2010-10-15 tilføjes Reelle ejere: Peter Brandt (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2010-01-22 tilføjes Revisor: Torsten Rasmussen Danske Revisorer - FSR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-22 fjernes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-23 tilføjes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-23 fjernes Revisor: Gilfelt Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med biler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-01 tilføjes Revisor: Gilfelt Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Revisor: HVIDEHØJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-07-09 fjernes Bestyrelse: Inge Brandt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 2.770.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bådsmandsvej 23, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2013-12-05)
Den 1989-07-01 tilføjes Bestyrelse: Inge Brandt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Direktion: Mogens Brandt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-01 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med biler mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-07-01 tilføjes Navne: LITA-VERT ApS (offentliggjort 2018-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 1989-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 1989-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Revisor: HVIDEHØJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Stiftere: Mogens Brandt (offentliggjort 2018-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-09)