Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Brandt | 30.05.2011 | 19.01.2018 | direktion |
Mogens Brandt | 01.07.1989 | 01.02.2012 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Brandt | 01.07.1989 | 09.07.1999 | bestyrelse |
Peter Brandt | 01.07.1989 | 09.07.1999 | bestyrelse |
Inge Brandt | 01.07.1989 | 09.07.1999 | bestyrelse |