Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Navne | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Alle 39, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Sofiendalvej 84, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofiendalvej 84, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2019-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sofiendalvej 84, 5500 Middelfart (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofiendalvej 84, 5500 Middelfart (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sofiendalvej 84, 5500 Middelfart (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-01-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Revisor: PETTERSON & CO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-10 tilføjes Revisor: PETTERSON & CO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 tilføjes Kontaktoplysninger: ejendomsselskabet@sellebjerg.net (offentliggjort 2008-04-28)
Den 2008-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofiendalvej 84, 5500 Middelfart (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2008-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålsbovej 40, 5560 Aarup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-03-28 tilføjes Direktion: Allan Østergaard Sellebjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-28 fjernes Direktion: Jørgen Mogens Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og udlejningsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i fællesskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-28 tilføjes Vedtægter: 2008-03-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-28 fjernes Bestyrelse: Tina Sellebjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-12 tilføjes Legale ejere: SELLEBJERG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2008-02-12 tilføjes Reelle ejere: Allan Østergaard Sellebjerg, Tina Sellebjerg (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-11-10)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålsbovej 40, 5560 Aarup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålsbovej 40, 5560 Aarup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-11-10)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-24 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-24 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-12-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-12 fjernes Revisor: Flemming Nørregaard Hoyer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-29 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AALSBO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-09-28 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2439 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-28 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-28 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålsbovej 40, 5560 Aarup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-01 tilføjes Bestyrelse: Tina Sellebjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2439 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1989-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Flemming Nørregaard Hoyer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)