Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-09-21 fjernes Navne: GERT SKOV HANDEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Peter Bangsvej 103, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-02 fjernes Revisor: SR-FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-02 fjernes Stiftere: GORA 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-13 fjernes Direktion: Gert Kristian Kjærgaard Skov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-28 tilføjes Navne: GERT SKOV HANDEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-27 fjernes Navne: GORAS 14 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-27 fjernes Direktion: Gorm Rudolf Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive industri, håndværk og handel - herunder import- og eksportvirksomhed - samt at foretage køb, salg og prioritering af fast ejendom, at drive bygge- og entreprenørvirksomhed samt at drive finansieringsvirksomhed med såvel egne som fremmede midler. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-03 tilføjes Vedtægter: 1990-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Bangsvej 103, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: Gorm Rudolf Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: GORAS 14 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: SR-FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: GORA 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)