Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Dyhrman Sørensen | 26.09.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Stecher Madsen | 01.05.2014 | 26.09.2019 | adm. dir |
Torben Gregersen | 30.10.2008 | 01.05.2014 | direktør |
Margit Luther Kalstrup | 11.10.2006 | 30.10.2008 | direktør |
Søren Anton Kalstrup | 01.01.1989 | 11.10.2006 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.01.1989 | 09.08.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mette Fogh Richardsen | 03.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Fogh | 30.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Martin Dyhrman Sørensen | 30.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Christian Sørensen | 28.10.2011 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tom Vinther Jakobsen | 28.03.2012 | 30.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Stecher Madsen | 22.12.2011 | 30.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bundgaard Sørensen | 28.10.2011 | 22.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
Per Lykkegaard Christensen | 06.01.2011 | 07.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Stecher Madsen | 23.06.2010 | 06.01.2011 | bestyrelsesmedlem |
Søren Mølgaard Kristensen | 19.08.2009 | 28.10.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Georg Axen | 01.05.2007 | 16.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Margit Luther Kalstrup | 11.10.2006 | 19.08.2009 | bestyrelsesmedlem |
Søren Flemming Hebsgaard | 13.09.2005 | 28.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Martin Aase | 11.01.2002 | 30.10.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jens Andreas Toft Fensvig | 04.12.2000 | 01.07.2001 | bestyrelsesmedlem |
Lauritz Refshauge | 12.12.1996 | 29.12.2000 | bestyrelsesmedlem |
Preben Buur Nielsen | 22.07.1996 | 11.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Jens Jacob Borregaard | 01.01.1989 | 23.06.2010 | bestyrelsesmedlem |
Søren Anton Kalstrup | 01.01.1989 | 11.10.2006 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Sønderkjær Andersen | 01.01.1989 | 22.07.1996 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Tofte Koch | 01.01.1989 | 21.12.1995 | bestyrelsesmedlem |
Alfred Tværsig Olesen | 01.01.1989 | 11.01.1995 | bestyrelsesmedlem |
Jens Peter Rønde Lenith | 01.01.1989 | 05.02.1991 | bestyrelsesmedlem |