Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Kapital | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-16 tilføjes Kontaktoplysninger: pgui@mail.dk (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-07-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-06-30 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2016-11-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-11-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-11-21 tilføjes Vedtægter: 2016-11-21 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-11-21 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-11-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emiliekildevej 56, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Emiliekildevej 56, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-01-01 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2015-01-01 fjernes Revisor: ANKJÆR-JENSEN, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-29 tilføjes Revisor: ANKJÆR-JENSEN, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-29 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-26 tilføjes Binavne: ALPHAMED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2003-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed i Danmark og udlandet, herunder med hensyn til værdipapirer og fast ejendom samt med hensyn til udlejning af fast ejendom eller andre investeringsobjekter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Navne: CADMIUM INVEST ApS (offentliggjort 2004-02-26)
Den 2003-11-26 fjernes Navne: CADMIUM INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Vedtægter: 2003-11-27 (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2003-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-02-26)
Den 2003-11-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-27 fjernes Bestyrelse: Elisabeth Guichard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Binavne: ALPHAMED A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-30 tilføjes Bestyrelse: Jean Rene Christian Guichard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-30 fjernes Bestyrelse: Tomas Otto Berg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-21 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-21 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-16 tilføjes Navne: CADMIUM INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-02-15 fjernes Navne: ALPHAMED A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 9.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-21 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 fjernes Binavne: BOIRON A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-23 fjernes Bestyrelse: Thomas Peter Rørdam (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-08 tilføjes Navne: ALPHAMED A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-07-07 fjernes Navne: A/S PSE 10 NR. 1574 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-07-07 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-07 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-07 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-03 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emiliekildevej 56, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2015-11-19)
Den 1989-01-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Binavne: BOIRON A/S, ALPHAMED A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Legale ejere: Pierre Rene Guichard (offentliggjort 2015-11-19)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: A/S PSE 10 NR. 1574 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-01 tilføjes Reelle ejere: Pierre Rene Guichard (offentliggjort 2017-10-16)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)