Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Pierre Rene Guichard | 01.01.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.01.1989 | 07.07.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jean Rene Christian Guichard | 30.05.2000 | 27.11.2003 | bestyrelse |
Pierre Rene Guichard | 01.01.1989 | 27.11.2003 | bestyrelse |
Elisabeth Guichard | 01.01.1989 | 27.11.2003 | formand |
Tomas Otto Berg | 01.01.1989 | 30.05.2000 | bestyrelse |
Thomas Peter Rørdam | 01.01.1989 | 23.01.1992 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.01.1989 | 07.07.1989 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.01.1989 | 07.07.1989 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.01.1989 | 07.07.1989 | formand |