Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Opløsningsstrussel seneste | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse |
Den 2016-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2016-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2016-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2016-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 10, kl., 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2016-04-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2016-04-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2016-04-14 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2016-04-14 fjernes Navne: BRANDT KRISTENSEN ApS (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2016-04-14 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2014-10-23 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2016-04-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2016-04-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2016-04-14 fjernes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS, Dan Rybak (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2016-04-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2015-11-04 fjernes Legale ejere: MMMP HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2014-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-17 fjernes Direktion: Martin Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-10-23 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2014-10-23 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-24 fjernes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-02 tilføjes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-02 fjernes Revisor: Rågeleje af 12. august 2021 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-12 fjernes Direktion: Mikkel Falk Neerup Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 10, kl., 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2012-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Martensens Alle 9, 1828 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er udførelse af bygningsentrepriser, murervirksomhed, industrielt design og anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2012-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-07-04 tilføjes Vedtægter: 2012-07-04 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-01 tilføjes Direktion: Mikkel Falk Neerup Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 fjernes Direktion: Leslie Brandt Egaa Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 tilføjes Legale ejere: MMMP HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2012-05-01 tilføjes Revisor: Rågeleje af 12. august 2021 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-07-27 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-27 fjernes Revisor: Flemming Riis Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2003-08-21)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-21 tilføjes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2003-08-21)
Den 2003-08-20 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2003-08-21)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2003-08-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 1997-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-22)
Den 1997-11-12 fjernes Bestyrelse: Leslie Brandt Egaa Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-22 tilføjes Revisor: Flemming Riis Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-22 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-20 tilføjes Bestyrelse: Torben Brandt Egaa Martini (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-20 fjernes Bestyrelse: Morten Brandt Kristensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-03 tilføjes Navne: BRANDT KRISTENSEN ApS (offentliggjort 2017-06-22)
Den 1996-01-02 fjernes Navne: MM DESIGN GROUP A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-02 fjernes Bestyrelse: John Tage Langebæk (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-02 fjernes Direktion: Morten Langebæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-24 tilføjes Navne: MM DESIGN GROUP A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-08-23 fjernes Navne: DRAS NR. 1087 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-08-23 fjernes Bestyrelse: Lise-Lotte Lyng Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-23 fjernes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-23 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Martensens Alle 9, 1828 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Bestyrelse: Lise-Lotte Lyng Andersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Direktion: Dan Rybak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Navne: DRAS NR. 1087 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Stiftere: PG EJENDOMME HOLDING II ApS, PG EJENDOMME HOLDING I ApS, Dan Rybak (offentliggjort 2017-06-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-22)
Den 1989-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)