Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Petersen | 01.05.2012 | 17.11.2014 | direktion |
Mikkel Falk Neerup Madsen | 01.05.2012 | 12.12.2013 | direktion |
Leslie Brandt Egaa Kristensen | 01.01.1989 | 01.05.2012 | direktion |
Morten Langebæk | 01.01.1989 | 02.01.1996 | direktion |
Dan Rybak | 01.01.1989 | 23.08.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Rossing | 20.01.1997 | 12.11.1997 | bestyrelse |
Torben Brandt Egaa Martini | 20.01.1997 | 12.11.1997 | formand |
Leslie Brandt Egaa Kristensen | 01.01.1989 | 12.11.1997 | bestyrelse |
Tove Lisbeth Egaa Kristensen | 01.01.1989 | 20.01.1997 | bestyrelse |
Morten Brandt Kristensen | 01.01.1989 | 20.01.1997 | formand |
Michael Rostock | 01.01.1989 | 02.01.1996 | bestyrelse |
Morten Langebæk | 01.01.1989 | 02.01.1996 | bestyrelse |
Hans Ryberg | 01.01.1989 | 02.01.1996 | bestyrelse |
John Tage Langebæk | 01.01.1989 | 02.01.1996 | formand |
Dan Rybak | 01.01.1989 | 23.08.1989 | bestyrelse |
Annalise Stege | 01.01.1989 | 23.08.1989 | bestyrelse |
Lise-Lotte Lyng Andersen | 01.01.1989 | 23.08.1989 | formand |