Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kapital | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Hovedbranche | Kapitalvaluta | Binavne | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordlandsvej 26, 7451 Sunds (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingridsvej 110, 7400 Herning (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-17 tilføjes Kontaktoplysninger: thoroe_nielsen@post.tele.dk (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-02-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-02-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-02-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-02-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-02-15 tilføjes Vedtægter: 2016-02-15 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2014-05-12 tilføjes Bestyrelse: Lasse Thorø Thies (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-12 fjernes Bestyrelse: Steen Thorø-Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-06 tilføjes Legale ejere: KWT HOLDING ApS (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2014-05-06 tilføjes Reelle ejere: Wolfgang Thies, Kirsten Thorø Thies (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingridsvej 110, 7400 Herning (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2010-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 14, 7400 Herning (offentliggjort 2009-11-06)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 14, 7400 Herning (offentliggjort 2009-11-06)
Den 2009-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Frijsenborgvej 3, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-02 tilføjes Bestyrelse: Wolfgang Thies (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-02 fjernes Bestyrelse: Betty Thorø-Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-02 tilføjes Direktion: Kirsten Thorø Thies (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-02 fjernes Direktion: Steen Thorø-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-11 tilføjes Navne: THORØ-NIELSEN A/S (offentliggjort 2009-09-14)
Den 2009-09-10 fjernes Navne: THORØ-NIELSEN AGRO A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2009-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden for bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-11 tilføjes Vedtægter: 2009-09-11 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2008-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-26 tilføjes Bestyrelse: Betty Thorø-Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-26 fjernes Bestyrelse: Niels Kristian Thorø-Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-26 tilføjes Direktion: Steen Thorø-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-26 fjernes Direktion: Niels Kristian Thorø-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-18 tilføjes Bestyrelse: Steen Thorø-Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-18 fjernes Bestyrelse: Poul Wentzer Licht (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2016-02-16)
Den 1999-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-09-28 tilføjes Binavne: TN AGRO A/S, THORØ-NIELSEN AGRO A/S, SERVICESELSKABET HUS OG HAVE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1995-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-10 fjernes Binavne: SERVICESELSKABET HUS OG HAVE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-23 tilføjes Navne: THORØ-NIELSEN AGRO A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-12-22 fjernes Navne: SERVICESELSKABET HUS OG HAVE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-12 tilføjes Navne: SERVICESELSKABET HUS OG HAVE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-01-11 fjernes Navne: JYSK KALKLAGER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-27 tilføjes Navne: JYSK KALKLAGER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-26 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2083 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-26 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-26 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frijsenborgvej 3, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-12-01 tilføjes Bestyrelse: Poul Wentzer Licht (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Binavne: SERVICESELSKABET HUS OG HAVE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-12-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2083 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-12-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)