Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kirsten Thorø Thies | 02.11.2009 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Thorø-Nielsen | 26.10.2001 | 02.11.2009 | direktion |
Niels Kristian Thorø-Nielsen | 01.12.1988 | 26.10.2001 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.12.1988 | 26.05.1989 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lasse Thorø Thies | 12.05.2014 | bestyrelse |
Kirsten Thorø Thies | 02.11.2009 | bestyrelse |
Wolfgang Thies | 02.11.2009 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birgit Thorø Grau | 26.10.2001 | 02.11.2009 | bestyrelse |
Betty Thorø-Nielsen | 26.10.2001 | 02.11.2009 | formand |
Steen Thorø-Nielsen | 18.05.1999 | 12.05.2014 | bestyrelse |
Niels Kristian Thorø-Nielsen | 01.12.1988 | 26.10.2001 | bestyrelse |
Poul Wentzer Licht | 01.12.1988 | 18.05.1999 | bestyrelse |