Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
ALM. BRAND A/S (CVR 77333517) | NORMAL | 08.08.1988 |
Jørgen Haagen Hansen | 08.08.1988 | |
Peter Laub Christoffersen | 08.08.1988 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Pædagogernes Pension - pensionskassen for pædagoger (CVR 17340484) | NORMAL | 01.10.2012 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Velliv, Pension & Livsforsikring A/S (CVR 24260577) | NORMAL | 01.10.2012 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 18530899) | NORMAL | 26.09.2012 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
FINANSSEKTORENS PENSIONSKASSE (CVR 49404212) | 01.04.2007 | 19.04.2012 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Euro Nordics Soborg P/S (CVR 29405069) | NORMAL | 01.04.2015 | 18.02.2019 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
Euro Nordics Soborg P/S (CVR 29405069) | NORMAL | 02.01.2015 | 31.03.2015 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |