Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: , 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: , 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 tilføjes Hjemmeside: www.nurepa.gl (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nurepa.gl (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-08-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-02 tilføjes Revisor: Grønlands Revision A/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2020-11-07)
Den 2020-11-01 fjernes Revisor: Anpartsselskabet af 1/9 2005 (offentliggjort 2020-11-07)
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-05-31)
Den 2020-05-31 tilføjes Vedtægter: 2020-05-31 (offentliggjort 2020-05-31)
Den 2020-05-31 fjernes Bestyrelse: Flemming Bronée Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-31)
Den 2020-02-18 fjernes Bestyrelse: Peter Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2019-04-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-30 tilføjes Bestyrelse: Dan Lyngholm Sørensen Budek (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-31)
Den 2019-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2019-03-30 tilføjes Vedtægter: 2019-03-30 (offentliggjort 2020-05-31)
Den 2018-09-12 tilføjes Bestyrelse: Peter Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-20)
Den 2018-09-12 fjernes Bestyrelse: Erik Pedersen (formand) (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-09-11 fjernes Bestyrelse: Magnus Agerskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2020-05-31)
Den 2018-03-22 tilføjes Vedtægter: 2018-03-22 (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2017-12-01 tilføjes Legale ejere: Flemming Bronée Madsen (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2017-12-01 tilføjes Reelle ejere: Flemming Bronée Madsen (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2017-07-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-07-25)
Den 2017-07-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-04-22)
Den 2017-07-25 tilføjes Vedtægter: 2017-07-25 (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2017-04-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed og bådeværft samt dermed efter bestyrelsens skøn forbundet virksomhed. (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2017-04-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og en direktør i forening. (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2017-04-05 tilføjes Bestyrelse: Magnus Agerskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2017-04-05 tilføjes Direktion: Flemming Bronée Madsen (direktør) (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2017-04-05 fjernes Direktion: Erik Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2017-07-25)
Den 2017-04-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-07-25)
Den 2017-04-05 tilføjes Vedtægter: 2017-04-05 (offentliggjort 2017-07-25)
Den 2010-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: , 3905 Nuussuaq (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2010-04-19 tilføjes Direktion: Erik Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri og dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2010-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-04-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-19 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2010-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2010-04-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-19 tilføjes Navne: NUREPA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-04-19 tilføjes Revisor: Anpartsselskabet af 1/9 2005 (offentliggjort 2020-11-07)
Den 2010-04-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabets tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2010-04-19 tilføjes Vedtægter: 2010-04-19 (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2010-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)