Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Flemming Bronée Madsen | 05.04.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Pedersen | 19.04.2010 | 05.04.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dan Lyngholm Sørensen Budek | 30.03.2019 | 31.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Magnus Agerskov | 12.09.2018 | 31.05.2020 | formand |
Peter Jensen | 12.09.2018 | 18.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Bronée Madsen | 05.04.2017 | 31.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Erik Pedersen | 05.04.2017 | 12.09.2018 | formand |
Magnus Agerskov | 05.04.2017 | 11.09.2018 | bestyrelsesmedlem |