Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 38, 1100 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-11 fjernes Bestyrelse: Poul Frederik Brandt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-11 fjernes Direktion: Poul Frederik Brandt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-11 fjernes Navne: DANSK FRUCTUS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-08-11 fjernes Omlægningsperiode slut: 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-11 fjernes Omlægningsperiode start: 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-11 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-11 fjernes Stiftere: Victor Christoffersen, Charlotte Biil, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-16 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-23 tilføjes Bestyrelse: Søren Schultz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-23 fjernes Bestyrelse: Keld Ditlev Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-23 fjernes Direktion: Søren Schultz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-03 tilføjes Bestyrelse: Flemming Christian Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-03 fjernes Bestyrelse: Knud Schultz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 428.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, import- og grossistvirksomhed. Selskabets formål er endvidere at foretage investering, herunder i andre virksomheder også inden for andre brancher (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et medlem af bestyrelsen, to i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-14 tilføjes Vedtægter: 1994-11-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-14 fjernes Direktion: Steen Willeberg Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-29 fjernes Bestyrelse: Jørgen Einar Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-25 tilføjes Navne: DANSK FRUCTUS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-24 fjernes Navne: AKSEL KARLSEN A/S FRUGT EN GROS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-24 fjernes Bestyrelse: Bendt Erik Jespersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-24 fjernes Direktion: Aksel Møller Karlsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-24 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Henning B. Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-21 fjernes Bestyrelse: Aksel Møller Karlsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-21 fjernes Revisor: Keld Brabrand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-25 fjernes Bestyrelse: Palle Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-25 fjernes Revisor: REVITANG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-25 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-07 tilføjes Navne: AKSEL KARLSEN A/S FRUGT EN GROS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-02-06 fjernes Navne: ASX 13828 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-02-06 fjernes Bestyrelse: Asbjørn Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-06 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 38, 1100 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-07-01 tilføjes Bestyrelse: Asbjørn Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-07-01 tilføjes Navne: ASX 13828 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, REVITANG A/S, Keld Brabrand, Statsaut. revisor Henning B. Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen, Charlotte Biil, Asbjørn Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)