Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Frederik Brandt | 01.07.1988 | 11.08.2005 | direktion |
Søren Schultz | 01.07.1988 | 23.10.1995 | direktion |
Steen Willeberg Olsen | 01.07.1988 | 14.11.1994 | direktion |
Aksel Møller Karlsen | 01.07.1988 | 24.07.1991 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.07.1988 | 25.05.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Schultz | 23.10.1995 | 11.08.2005 | bestyrelse |
Flemming Christian Larsen | 03.01.1995 | 11.08.2005 | bestyrelse |
Poul Frederik Brandt | 01.07.1988 | 11.08.2005 | bestyrelse |
Keld Ditlev Pedersen | 01.07.1988 | 23.10.1995 | bestyrelse |
Knud Schultz | 01.07.1988 | 03.01.1995 | bestyrelse |
Uffe Benne Johansen | 01.07.1988 | 29.11.1991 | bestyrelse |
Jørgen Einar Christiansen | 01.07.1988 | 29.11.1991 | bestyrelse |
Poul Frederik Brandt | 01.07.1988 | 24.07.1991 | bestyrelse |
Jørgen Georg Kristensen | 01.07.1988 | 24.07.1991 | bestyrelse |
Bendt Erik Jespersen | 01.07.1988 | 24.07.1991 | bestyrelse |
Aksel Møller Karlsen | 01.07.1988 | 21.03.1991 | bestyrelse |
Palle Mortensen | 01.07.1988 | 25.06.1990 | bestyrelse |
Victor Christoffersen | 01.07.1988 | 06.02.1989 | bestyrelse |
Charlotte Biil | 01.07.1988 | 06.02.1989 | bestyrelse |
Asbjørn Christoffersen | 01.07.1988 | 06.02.1989 | bestyrelse |