Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Bjarne Nielsen | 31.08.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Bjerregaard Jørgensen | 01.09.1988 | 31.08.2018 | direktør |
Kield-Gustav Erichsen | 01.09.1988 | 23.02.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steen Jensen | 05.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bodil Marie Damgaard | 05.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Ann Pedersen | 05.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ella Cathrine Grødem | 05.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Robert Gurney | 05.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Malik Peter Hegelund Olsen | 05.09.2024 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikkel Bjergsø | 24.02.2021 | 05.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jóhannes Jensen | 24.02.2021 | 05.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Bjørner Søe | 12.11.2020 | 05.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Nitter Sørensen | 12.11.2020 | 05.09.2024 | formand |
Kjeld Zacho Jørgensen | 20.02.2020 | 12.11.2020 | formand |
Jacob Nitter Sørensen | 31.08.2018 | 11.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
David Olsen | 07.07.2016 | 20.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Errebo Jensen | 20.11.2015 | 05.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michael Sloth Højgaard | 05.03.2014 | 13.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Magnus Agerskov | 15.02.2012 | 05.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Carl Ove Nielsen | 30.05.2007 | 20.02.2020 | formand |
Morten Bjarne Nielsen | 30.05.2007 | 28.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Michael Binzer | 30.05.2007 | 31.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Lone Njor Hulth | 21.03.2005 | 05.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Peter Flemming Knudsen | 08.03.2005 | 30.05.2007 | formand |
Finn Øelund | 19.09.2000 | 06.10.2003 | bestyrelsesmedlem |
Peter Fich | 01.05.1997 | 19.09.2000 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Bolø | 01.09.1988 | 08.03.2005 | formand |
Erik Bjerregaard Jørgensen | 01.09.1988 | 13.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Ole Bjerregaard | 01.09.1988 | 01.05.1997 | bestyrelsesmedlem |
Stig Næsh Hendriksen | 01.09.1988 | 28.11.1996 | bestyrelsesmedlem |
Egon Sørensen | 01.09.1988 | 24.02.1995 | bestyrelsesmedlem |
Svenn-Jørgen Gravengaard | 01.09.1988 | 17.07.1991 | bestyrelsesmedlem |
Jan Knud Rasmussen | 01.09.1988 | 10.05.1991 | formand |
Jens Christian Bærentsen | 01.09.1988 | 23.02.1989 | bestyrelsesmedlem |
Kield-Gustav Erichsen | 01.09.1988 | 23.02.1989 | bestyrelsesmedlem |
Ole Horsfeldt | 01.09.1988 | 23.02.1989 | bestyrelsesmedlem |