Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
PRO-2 AF 1/9 2004 ApS (CVR 24256499) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.04.2000 | 26.06.2002 | bestyrelse |
NALIK Ventures A/S (CVR 11813127) | NORMAL | 31.10.1997 | 19.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
HOTEL QAQORTOQ A/S (CVR 10392799) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.03.1996 | 24.11.1998 | bestyrelse |
KNI A/S (CVR 16607398) | NORMAL | 31.05.1995 | 23.12.1996 | bestyrelsesmedlem |
VISIT GREENLAND A/S (CVR 21553182) | NORMAL | 01.09.1991 | 05.03.1996 | bestyrelsesmedlem |
VISIT GREENLAND A/S (CVR 21553182) | NORMAL | 01.09.1991 | 02.11.1993 | bestyrelsesmedlem |
Arctic Hospitality Corporation A/S (CVR 12479182) | NORMAL | 01.09.1988 | 01.05.1997 | bestyrelsesmedlem |
GRØNLANDS MESSEHALLER ApS (CVR 11543308) | TVANGSOPLØST | 01.09.1987 | 23.03.1994 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET AF 4.11.1985 A/S (CVR 10160936) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 04.11.1985 | 22.04.1997 | formand |
NUUK IMEQ A/S (CVR 78892528) | NORMAL | 01.09.1985 | 14.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
GREENLAND TRAVEL A/S (CVR 32150756) | NORMAL | 05.01.1985 | 25.04.1996 | bestyrelsesmedlem |
GREENLODGE A/S (CVR 87346617) | OPLØST EFTER FUSION | 26.04.1979 | 10.09.1992 | bestyrelse |
GREENAIR A/S (CVR 11255051) | OPLØST EFTER FUSION | 20.12.1977 | 10.09.1992 | bestyrelse |
WP AF 19.12. ApS (CVR 35330615) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.12.1975 | 29.06.2012 | bestyrelse |
GREENLANDAIR CHARTER A/S (CVR 37642614) | OPLØST EFTER FUSION | 18.01.1972 | 10.09.1992 | bestyrelsesmedlem |
AUTOTILBEHØRS-AKTIESELSKABET AF 27. AUGUST 1970 (CVR 30448715) | OPLØST EFTER FUSION | 27.08.1970 | 18.12.1990 | bestyrelse |
ARCTIC HOTEL CORPORATION A/S (CVR 28313616) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.05.1967 | 12.07.1995 | bestyrelse |
OLIESELSKABET AF 31. AUGUST 1959 A/S (CVR 67735528) | OPLØST EFTER FUSION | 31.08.1959 | 18.12.1990 | bestyrelse |
KUWAIT PETROLEUM TRANSPORT (DANMARK) A/S (CVR 51519213) | OPLØST EFTER FUSION | 20.04.1931 | 15.01.1991 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
CFL CENTER FOR LEDELSE (CVR 10255112) | NORMAL | 30.04.1998 | 18.05.1999 | direktør |
GREENLANDAIR CHARTER A/S (CVR 37642614) | OPLØST EFTER FUSION | 18.01.1972 | 10.09.1992 | direktør |
AIR GREENLAND A/S (CVR 56996710) | NORMAL | 07.11.1960 | 30.04.1997 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ole Bjerregaard | 13,04 % | 13,04 % | 13,04 % | 17,39 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Ole Bjerregaard (antal: 23) | 9 | 4 | 9 | 1 |
Pct. | 39 % | 17 % | 39 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ole Bjerregaard (antal: 25) | 19 | 5 | 1 | 0 |
Pct. | 76 % | 20 % | 4 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |