Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kenneth Pedersen | 15.01.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Jensen Pedersen | 19.08.1988 | 15.01.2020 | direktør |
Danielle Manoukian | 19.08.1988 | 02.03.1995 | direktør |
Ane Fogtdal | 19.08.1988 | 11.09.1992 | direktør |
Paul Rolf Meurs-Gerken | 19.08.1988 | 23.10.1990 | direktør |
Christophe Favrelle | 19.08.1988 | 23.01.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Fynboe | 22.03.2024 | næstformand |
Jens Jensen Pedersen | 15.01.2020 | formand |
Henrik Nordland | 30.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Pedersen | 19.08.1988 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Fynboe | 15.01.2020 | 21.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jens Jensen Pedersen | 19.08.1988 | 14.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Anita Aya Abel Hansen | 19.08.1988 | 30.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Alain Manoukian | 19.08.1988 | 02.03.1995 | bestyrelsesmedlem |
Dany Manoukian | 19.08.1988 | 02.03.1995 | bestyrelsesmedlem |
Danielle Manoukian | 19.08.1988 | 02.03.1995 | bestyrelsesmedlem |
Georg Lett | 19.08.1988 | 11.09.1992 | bestyrelsesmedlem |
Patrice Paul Marie Caron | 19.08.1988 | 24.08.1990 | bestyrelsesmedlem |