Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | ||||
Binavne | Formål | Vedtægter | Tegningsregel | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Bibranche | Kontaktoplysninger | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildeparken 32, 8722 Hedensted (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildeparken 32, 8722 Hedensted (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2002-11-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JAGUAR GRUPPEN A/S. (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-22 tilføjes Bestyrelse: Michael Fynboe (næstformand) (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 fjernes Bestyrelse: Michael Fynboe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-06 tilføjes Binavne: Østjysk Hunting & Outdoor A/S (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel indenfor jagt- og outdoor. (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-06 tilføjes Vedtægter: 2022-12-06 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af bestyrelsesformanden, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2020-02-19 tilføjes Vedtægter: 2020-02-19 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2020-01-15 tilføjes Bestyrelse: Michael Fynboe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2020-01-14 fjernes Bestyrelse: Jens Jensen Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-01-15 tilføjes Direktion: Kenneth Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-15 fjernes Direktion: Jens Jensen Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildeparken 32, 8722 Hedensted (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2018-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildeparken 32, 8722 Hedensted (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildeparken 32, 8722 Hedensted (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2015-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Constantiavej 1, 8722 Hedensted (offentliggjort 2015-01-30)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-04-28)
Den 2014-04-09 tilføjes Kontaktoplysninger: info@huntinglife.net (offentliggjort 2014-04-28)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er fabrikation og handel, fortrinsvis handel med jagt- og fiskeriudstyr. (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2013-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 16.433.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2013-12-20 tilføjes Vedtægter: 2013-12-20 (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2013-09-30 tilføjes Bestyrelse: Henrik Nordland (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-30 fjernes Bestyrelse: Anita Aya Abel Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-30)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-30 tilføjes Legale ejere: J. J. P . HOLDING ApS, KENNETH PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2009-12-30 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Pedersen, Jens Jensen Pedersen (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-08-12 tilføjes Kapital (Kapital): 16.353.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2009-08-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Sportsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Constantiavej 1, 8722 Hedensted (offentliggjort 2015-01-30)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Constantiavej 1, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-31 fjernes Revisor: PEKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-03-03 tilføjes Navne: ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-03-02 fjernes Navne: SCALMA FASHION A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-03-02 fjernes Bestyrelse: Danielle Manoukian (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-03-02 fjernes Direktion: Danielle Manoukian (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-03-02 fjernes Revisor: Bent Nicolajsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 5.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-11 fjernes Bestyrelse: Georg Lett (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-09-11 fjernes Direktion: Ane Fogtdal (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-07-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1.300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1.300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-23 fjernes Direktion: Paul Rolf Meurs-Gerken (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-08-24 fjernes Bestyrelse: Patrice Paul Marie Caron (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-01-23 fjernes Direktion: Christophe Favrelle (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1.300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Constantiavej 1, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-08-19 tilføjes Bestyrelse: Patrice Paul Marie Caron (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-08-19 tilføjes Binavne: HUNTINGLIFE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-19 tilføjes Direktion: Christophe Favrelle (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-19 tilføjes Hovedbranche: Sportsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-08-19 tilføjes Navne: SCALMA FASHION A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-08-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1988-08-19 tilføjes Revisor: Bent Nicolajsen, PEKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-19 tilføjes Stiftere: Patrice Paul Marie Caron, Alain Manoukian S.A, Alain Manoukian (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)