Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Laen Kærvej 2, 8585 Glesborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-14 fjernes Bestyrelse: Karl Hubert Johansson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-14 fjernes Direktion: Karl Hubert Johansson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-14 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-14 fjernes Navne: JYDSK LIFT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-03-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-14 fjernes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-14 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-10 tilføjes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-04 fjernes Revisor: ABHMN REG. REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-19 tilføjes Bestyrelse: Ingela Birgitta Strid (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Bestyrelse: Karl Hubert Johansson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Direktion: Karl Hubert Johansson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-19 fjernes Bestyrelse: Bo Erik Hansson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-23 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er håndværk, handel samt udlejning af driftsmidler. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand, af en direktør alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-12 tilføjes Vedtægter: 1994-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-02 fjernes Bestyrelse: Sven Åke Angervall (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-05 tilføjes Navne: JYDSK LIFT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-06-04 fjernes Navne: TILST KRAN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-06-04 fjernes Bestyrelse: Lillian Hanne Grud Kahr (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-04 fjernes Direktion: Ole Kahr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-13 fjernes Bestyrelse: Thomas Ditlev Dornonville de la Cour (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-29 tilføjes Navne: TILST KRAN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-12-28 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR.3534 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-28 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-28 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Laen Kærvej 2, 8585 Glesborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-08-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Ditlev Dornonville de la Cour (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR.3534 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, ABHMN REG. REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)