Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karl Hubert Johansson | 01.06.1996 | 14.03.2000 | direktion |
Ole Kahr | 01.08.1988 | 04.06.1992 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1988 | 28.12.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Widbom | 19.06.1996 | 14.03.2000 | bestyrelse |
Ingela Birgitta Strid | 19.06.1996 | 14.03.2000 | formand |
Karl Hubert Johansson | 01.06.1996 | 14.03.2000 | bestyrelse |
Per Gjesing-Jensen | 01.08.1988 | 19.05.1996 | bestyrelse |
Karsten Skjødt-Jakobsen | 01.08.1988 | 19.05.1996 | bestyrelse |
Bo Erik Hansson | 01.08.1988 | 19.05.1996 | formand |
Dorte Marie Frellsen | 01.08.1988 | 02.02.1994 | bestyrelse |
Niels-Otto Reinsch Nielsen | 01.08.1988 | 02.02.1994 | bestyrelse |
Sven Åke Angervall | 01.08.1988 | 02.02.1994 | formand |
Bjarne Strikert | 01.08.1988 | 04.06.1992 | bestyrelse |
Ole Kahr | 01.08.1988 | 04.06.1992 | bestyrelse |
Lillian Hanne Grud Kahr | 01.08.1988 | 04.06.1992 | formand |
Thomas Ditlev Dornonville de la Cour | 01.08.1988 | 13.08.1991 | bestyrelse |