Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Reelle ejere | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2020-11-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-15 tilføjes Legale ejere: JOHNNY SØRENSEN ApS (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-15 fjernes Legale ejere: Johnny Vagn Sørensen (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-14 fjernes Legale ejere: JOHNNY SØRENSEN ApS (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 82, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 82, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2017-12-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 tilføjes Legale ejere: JOHNNY SØRENSEN ApS, Johnny Vagn Sørensen (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2007-11-01 tilføjes Reelle ejere: Johnny Vagn Sørensen (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2007-10-30 tilføjes Bestyrelse: Lars Bo Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom og driftsmidler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af 1 direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-30 tilføjes Vedtægter: 2007-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 tilføjes Revisor: Peter Kallermann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-20 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-20 fjernes Revisor: Svend Høgsberg Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-25 fjernes Bestyrelse: Lars Bo Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-10-25 fjernes Revisor: SVEND HØGSBERG KRISTENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 82, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-10-08)
Den 1988-04-30 tilføjes Bestyrelse: Lars Bo Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-04-30 tilføjes Direktion: Johnny Vagn Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-04-30 tilføjes Navne: J.S.B. A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-04-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1988-04-30 tilføjes Revisor: SVEND HØGSBERG KRISTENSEN ApS, Svend Høgsberg Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-30 tilføjes Stiftere: Lis Østergaard Sørensen, Lars Bo Sørensen, Johnny Vagn Sørensen, Espen Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)