Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Espen Sørensen | 30.04.1988 | |
Johnny Vagn Sørensen | 30.04.1988 | |
Lars Bo Sørensen | 30.04.1988 | |
Lis Østergaard Sørensen | 30.04.1988 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
JOHNNY SØRENSEN ApS (CVR 78879513) | NORMAL | 15.12.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Johnny Vagn Sørensen | 01.11.2007 | 15.12.2019 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
JOHNNY SØRENSEN ApS (CVR 78879513) | 01.11.2007 | 14.12.2019 | 66,67-89,99% | 66,67 % |