Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erling Brunse | 01.06.1988 | 04.10.1993 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.06.1988 | 14.11.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erling Brunse | 01.06.1988 | 04.10.1993 | bestyrelse |
Steen Brunse | 01.06.1988 | 04.10.1993 | bestyrelse |
Kai Elle Buch Knudsen | 01.06.1988 | 04.10.1993 | bestyrelse |
Hanne Brunse | 01.06.1988 | 04.10.1993 | bestyrelse |
Frode Maegaard | 01.06.1988 | 04.10.1993 | formand |
Kaj Clausen Nielsen | 01.06.1988 | 10.01.1990 | bestyrelse |