Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Ejvind Jacobsen | 05.03.1999 | 04.06.2008 | direktion |
Erik Feld | 09.06.1988 | 05.03.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Heidi Jacobsen | 13.02.2006 | 04.06.2008 | bestyrelse |
John Ejvind Jacobsen | 05.03.1999 | 04.06.2008 | bestyrelse |
Harry Jakobsen | 09.06.1988 | 04.06.2008 | bestyrelse |
Jens Christian Lauridsen | 09.06.1988 | 13.02.2006 | bestyrelse |
Erik Feld | 09.06.1988 | 05.03.1999 | bestyrelse |