Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-01-06 fjernes Navne: SUSANKA INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Fensmarksgade 36, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-14 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-14 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-14 fjernes Revisor: Jørn Ove Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-14 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-28 fjernes Direktion: Alfred Susanka (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-13 tilføjes Navne: SUSANKA INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-12 fjernes Navne: ASX 13530 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-12 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-12 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-23 tilføjes Vedtægter: 1988-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fensmarksgade 36, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Navne: ASX 13530 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, Jørn Ove Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)