Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
TVANGSOPLØST | 14.12.1992 | 14.12.1992 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 28.11.1990 | 13.12.1992 |
NORMAL | 01.04.1988 | 27.11.1990 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Jørn Ove Schmidt. | 01.04.1988 | 14.12.1992 |
Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen | 01.04.1988 | 12.10.1988 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
SUSANKA INVEST ApS | 13.10.1988 | 06.01.1993 |
ASX 13530 ApS | 01.04.1988 | 12.10.1988 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af een direktør | 23.09.1988 | 14.12.1992 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.