Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Formål | ||||
Navne | Binavne | Direktion | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-15 tilføjes Vedtægter: 2019-06-15 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-15 fjernes Revisor: Steen Overgaard (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-12-18 fjernes Bestyrelse: Claus Christoffersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-12-11 tilføjes Vedtægter: 2017-12-11 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Hanne Lisa Berthelsen (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Hanne Lisa Berthelsen (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2015-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Qullilerfik 2, st. th., 3900 Nuuk (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2015-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Aqqusinersuaq 5, 3900 Nuuk (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2015-10-02 fjernes Revisor: A-INVEST KONTOR- OG BOGFØRINGSASSISTANCE ApS (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2015-10-01 tilføjes Revisor: Steen Overgaard (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2009-10-26 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-10-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af formanden hver for sig. (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2009-10-09 tilføjes Vedtægter: 2009-10-09 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2009-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-19 tilføjes Navne: IN FASHION NUUK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-18 fjernes Navne: TØJBUTIKKEN AF 5/12-2002 NUUK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-18 fjernes Binavne: INFASHION NUUK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-17 tilføjes Bestyrelse: Claus Christoffersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-17 tilføjes Direktion: Hanne Lisa Berthelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-17 fjernes Direktion: Jan Tage Noersgaard Tengstedt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2006-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-02 fjernes Direktion: Ulla Lynge Heilmann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aqqusinersuaq 5, 3900 Nuuk (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2002-12-05 tilføjes Binavne: INFASHION NUUK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-05 tilføjes Direktion: Ulla Lynge Heilmann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-05 tilføjes Hovedbranche: Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2002-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-05 tilføjes Navne: TØJBUTIKKEN AF 5/12-2002 NUUK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2002-12-05 tilføjes Revisor: A-INVEST KONTOR- OG BOGFØRINGSASSISTANCE ApS (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2002-12-05 tilføjes Stiftere: Ulla Lynge Heilmann, Jan Tage Noersgaard Tengstedt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)