Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hanne Lisa Berthelsen | 17.10.2008 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Tage Noersgaard Tengstedt | 05.12.2002 | 17.10.2008 | direktør |
Ulla Lynge Heilmann | 05.12.2002 | 02.12.2004 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lisbeth Noahsen | 17.10.2008 | 18.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Claus Christoffersen | 17.10.2008 | 18.12.2017 | formand |