Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ole Krogslund | 04.03.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Kodbøl Jørgensen | 01.03.1988 | 04.03.2014 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.03.1988 | 21.09.1988 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Krogslund | 01.03.1988 | 10.02.1994 | bestyrelsesmedlem |
Emma Vindelev | 01.03.1988 | 10.02.1994 | bestyrelsesmedlem |
Jens Kodbøl Jørgensen | 01.03.1988 | 10.02.1994 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Østergaard Hansen | 01.03.1988 | 30.09.1993 | bestyrelsesmedlem |
Bjarke Foss Vilstrup | 01.03.1988 | 30.09.1993 | bestyrelsesmedlem |
Ole Ulsøe | 01.03.1988 | 30.09.1993 | bestyrelsesmedlem |
Svend Daniel Kilsgaard | 01.03.1988 | 12.12.1991 | bestyrelsesmedlem |
Victor Christoffersen | 01.03.1988 | 21.09.1988 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Biil | 01.03.1988 | 21.09.1988 | bestyrelsesmedlem |
Asbjørn Christoffersen | 01.03.1988 | 21.09.1988 | bestyrelsesmedlem |