Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Asbjørn Christoffersen | 01.03.1988 | |
Charlotte Biil | 01.03.1988 | |
Victor Christoffersen | 01.03.1988 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
CPI CLOTHING PARTNERS INTERNATIONAL ApS (CVR 21497991) | NORMAL | 25.11.2020 | 100,00% | 100,00% |
STEENHOLT EJENDOMME ApS (CVR 30594819) | NORMAL | 24.05.2007 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
CPI HOLDING ApS (CVR 17703382) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 30.04.2020 | 25.11.2020 | 100,00% | 100,00% |
STEENHOLT RETAIL ApS (CVR 31867754) | OPLØSTEFTERFUSION | 12.05.2009 | 18.12.2015 | 100,00% | 100,00% |
STEENHOLT EJENDOMME ApS (CVR 30594622) | OPLØSTEFTERFUSION | 24.05.2007 | 17.02.2016 | 100,00% | 100,00% |