Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordvej 7, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-14 fjernes Hovedbranche: Stutterier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-14 fjernes Navne: KINGSRØD TRUCKING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-06-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-14 fjernes Revisor: EN FREDERIKSHAVN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-14 fjernes Stiftere: Anders Halvorsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-31 fjernes Bestyrelse: Sigrid Wenche Kingsrød (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-31 fjernes Direktion: Roy Johnny Kingsrød (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordvej 7, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Færgehavnsvej 31, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-05-31 tilføjes Revisor: EN FREDERIKSHAVN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-10 tilføjes Navne: KINGSRØD TRUCKING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-06-09 fjernes Navne: KINGSRÖD TRUCKING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-06-09 fjernes Bestyrelse: Anders Halvorsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transport- og speditionsvirksomhed, handel, herunder import og eksport samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-03 tilføjes Vedtægter: 1994-06-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-05 tilføjes Navne: KINGSRÖD TRUCKING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-03-04 fjernes Navne: KINGSRÖD TRUCKING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-04 fjernes Direktion: Dag Ove Kingsrød (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-30 tilføjes Navne: KINGSRÖD TRUCKING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-29 fjernes Navne: HØJMARK TRADING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-29 fjernes Direktion: Anders Halvorsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-13 fjernes Revisor: Henning Kræmmergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-05 tilføjes Navne: HØJMARK TRADING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-04 fjernes Navne: HØJMARK HORSES ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Færgehavnsvej 31, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-23 tilføjes Bestyrelse: Anders Halvorsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-23 tilføjes Direktion: Anders Halvorsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-23 tilføjes Hovedbranche: Stutterier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-23 tilføjes Navne: HØJMARK HORSES ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-03-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-23 tilføjes Revisor: Henning Kræmmergaard, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-23 tilføjes Stiftere: Anders Halvorsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)