Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Roy Johnny Kingsrød | 23.03.1988 | 31.10.2005 | direktion |
Dag Ove Kingsrød | 23.03.1988 | 04.03.1994 | direktion |
Anders Halvorsen | 23.03.1988 | 29.12.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Roy Johnny Kingsrød | 23.03.1988 | 31.10.2005 | bestyrelse |
Dag Ove Kingsrød | 23.03.1988 | 31.10.2005 | bestyrelse |
Sigrid Wenche Kingsrød | 23.03.1988 | 31.10.2005 | bestyrelse |
Anders Halvorsen | 23.03.1988 | 09.06.1994 | bestyrelse |