Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse |
Den 1998-08-10 fjernes Navne: NM MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyvej 10, 2750 Ballerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-06 fjernes Direktion: Jim Tommy Nikolajsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-06 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-02 fjernes Revisor: Ole Peter Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation-, handels- og håndværksvirksomhed samt finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-18 tilføjes Vedtægter: 1996-06-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-08 tilføjes Navne: NM MURER- OG ENTREPRENØRFORRETNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-07 fjernes Navne: ROCUT I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-07 fjernes Direktion: Roal Lauge Manley (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-17 tilføjes Navne: ROCUT I ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-16 fjernes Navne: ApS SMBK NR. 1531 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-16 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-16 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-16 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyvej 10, 2750 Ballerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Navne: ApS SMBK NR. 1531 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Ole Peter Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)