Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2005-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sejrøgade 7-9, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-12 fjernes Direktion: Klaus Nordfeld (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-12 fjernes Hovedbranche: Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-12 fjernes Navne: HCA MEDIA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-12 fjernes Omlægningsperiode slut: 1998-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-12 fjernes Omlægningsperiode start: 1997-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-12 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-12 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-12 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-12 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sejrøgade 7-9, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 72, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-28 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-28 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt sejlads som charterboat. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-23 tilføjes Navne: HCA MEDIA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-22 fjernes Navne: MULTI BOATS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-07-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-23 tilføjes Vedtægter: 2004-07-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1998-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1997-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-26 fjernes Direktion: Anne-Lise Schjølin (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-07 tilføjes Navne: MULTI BOATS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-05-06 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR 2991 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-05-06 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-06 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 72, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR 2991 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)