Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1997-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Stengårds Alle 23, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 fjernes Navne: MATR. NR. 41 A SLANGERUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET H.J. FROMBERG ApS, STATSAUTRORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 fjernes Stiftere: BYGGESELSKABET AF 24 NOVEMBER 1969 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-18 fjernes Bestyrelse: Hans Kirkeby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-18 fjernes Direktion: Jens Kirkeby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-22 fjernes Revisor: Børge Nørvang Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stengårds Alle 23, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-20 tilføjes Bestyrelse: Hans Kirkeby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-20 tilføjes Direktion: Jens Kirkeby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udleje fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-20 tilføjes Navne: MATR. NR. 41 A SLANGERUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-20 tilføjes Revisor: Børge Nørvang Jensen, REVISIONSFIRMAET H.J. FROMBERG ApS, STATSAUTRORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-20 tilføjes Stiftere: BYGGESELSKABET AF 24 NOVEMBER 1969 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-20 tilføjes Vedtægter: 1988-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)