Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Kirkeby(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Børge Nørvang Jensen(virk.: 42) | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 38,10 % |
Jytte Kirkeby(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hans Kirkeby(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 28,00 % | 28,00 % | 28,00 % | 32,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Hans Kirkeby | ||
Jytte Kirkeby | ||
Børge Nørvang Jensen | 31.01.1980 | N. Jespersens Vej 17, 2000 Frederiksberg |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Do it simple v/Rasmus Winther Mølbjerg | 32184952 | Aktiv | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 20.02.1988 (3511 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
MATR. NR. 14 DA. ORDRUP ApS | 10242673 |
MATR.NR. 14N KASTBJERG ApS | 35841075 |
MATR.NR. 20 A OG 3 A FLINTERUP BY | 33167164 |
MATR. NR. 30 A SORØ BYGRUNDE ApS | 56275614 |
MATR. NR. 39-AÆ JYDERUP BY. JYDERUP ApS | 75390610 |
MATR.NR. 57 AH AF FREDERIKSBERG ApS | 21652415 |
MATR.NR. 119B ESBJERG BYGRUNDE ApS | 25701666 |
MATR.NR.145.SNARENS KVATER V/ PREBEN FUNDER | 39870215 |
Matr.nr. 163a ApS | 33968973 |
MATR.NR. 286 KØBMAGER KVARTER EJENDOMMEN GRØNNEGADE 12-14M.FL. V/JETTE HOVMAND | 15215984 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jens Kirkeby(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Børge Nørvang Jensen(virk.: 42) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 |
Jytte Kirkeby(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hans Kirkeby(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 30 % | 0 % | 0 % | 32 % | 36 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Kirkeby(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 3 | 1 | 1 |
Børge Nørvang Jensen(virk.: 42) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 6 | 0 | 36 |
Jytte Kirkeby(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hans Kirkeby(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 12 | 9 | 1 | 37 |
Pct. | 20 % | 15 % | 2 % | 63 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |