Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-03-22 fjernes Navne: CC VVS ULLERSLEV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 18, 5540 Ullerslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-16 fjernes Bestyrelse: Lone Bertelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-16 fjernes Direktion: Claus Bertelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-16 fjernes Revisor: 612 AF 19. SEPTEMBER 1995 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-16 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-21 tilføjes Navne: CC VVS ULLERSLEV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-20 fjernes Navne: C.C. VVS, GAS- OG OLIEFYR SERVICE AF 1988 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-20 fjernes Bestyrelse: Carl Erik Nissen Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og håndværk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-17 tilføjes Vedtægter: 1990-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 fjernes Direktion: Aage Moltke-Leth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-28 tilføjes Navne: C.C. VVS, GAS- OG OLIEFYR SERVICE AF 1988 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 1581 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-27 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 18, 5540 Ullerslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 1581 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, 612 AF 19. SEPTEMBER 1995 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)