Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Andersen | 20.12.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anna-Lise Christensen | 30.01.2015 | 20.12.2018 | direktør |
Torben Andersen | 30.12.1987 | 30.01.2015 | direktør |
Torben Andersen | 30.12.1987 | 23.12.1996 | direktør |
Kurt Kristensen | 30.12.1987 | 24.02.1993 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birgitte Pilgaard Reimers | 21.12.2009 | 30.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Bent Lindrup Nielsen | 21.12.2009 | 30.01.2015 | formand |
Ivan Høeg | 15.01.2008 | 21.12.2009 | formand |
Anna-Lise Christensen | 23.12.1996 | 30.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Torben Andersen | 23.12.1996 | 30.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Niels Anton Andersen | 23.12.1996 | 04.09.1997 | formand |
Jørgen Juul Pedersen | 30.12.1987 | 15.01.2008 | formand |